PolytekniskelæreanstaltsKandidater_1829-1929
1877
265—268
A a rg a n g
L ø b e -N r.
2) 30. Juni 1887 g. ni. Elizabeth Herbert, født Armstrong, f. 26. Marts 1860 i Christianssted, St. Croix, t 17. Apr. 1903 i Hellerup, D. af bri tisk Vicekonsul Francis A. og Judith Caroline Augusta Petersen. Fætter til P. T. E. Hamanns (174) 2. Hustru. N ekrolog: Ing. 1921 pag. 739. 265. MONRAD, Karl Kristian Johannes. F. 9. Sept. 1850 i Kbh., Vor Frue Sogn, S. af Kollaborator v. Flensborg Latin- og Realskole samt Skole bestyrer dersteds Christian Ferdinand M. og An na Thorine Thorsen. 1870 Student, Værnedamsvej Sk., 6,48, 1871 eand. phil. 7,oo, 1871 Eksaminand, Jan. 1877 Kan didat I. 6 ,io (76,s), f 4. Nov. 1922 i Kbh. 1877— 86 dels assist. Ingeniør (dog ikke 1880— 81) v. Søværnets Bygningsvæsen og v'. Kbh.s Brolægnings- og Vejvæ sen, dels Lærer. 1877— 1910 Lærer v. Det tekn. Selskabs Skole, Kbh., bl. a. 1883— 87 i Maskinlære og Maskinkonstrukt. og fra 1887 i Statik. 1880— 81 tillige Farvefabri- kant i Kbh. 1 . Juli 1886 Sekretær, 1 . Okt. 1886 Fuldmægtig og 19. Nov. 1900— 31. Dec. 1905 (Ancienn. fra 1 . Sept. 1895) Ekspeditionssekretær (har ikke fung. som saadan) i Kbh.s Magistrats 4. Afd.s Sekretariat. 1 . Juni 1894 konst. Juster- mester og 1 . Jan. 1906— 30. Juni 1909 Juster- mester i Kbh. 1 . Juli 1909—30. Juni 1920 Juster- direktør i Statstjeneste (L ov af 4. Maj 1907). 1892 udgivet »Ligevæ gtslæ re og Styrkelære« (senere Udg. i 1900 og 1909). 9. Juli 1907 Formand for Udvalget til Forbe redelse af M etersystemets Indførelse. 22. Okt. 1900 Medl. af det vedvarende Udv. til Opbeva ring af Rigsprototyperne for Maal og Vægt. 3. Nov. 1917 Medl. af Udv. om Omordn. af det off. Vejnings- og Maalingsv. p. Staden Kbh.s Qrund. 6 . Juli 1911 R*, 28. Juni 1920 DM. 1) 13. Maj 1880 i Frørup Kirke pr. Nyborg g. m. Anna Jensen, f. 17. Sept. 1855 i Skovbøl, An- gel i Sønderjyll., f 22 . Okt. 1882, D. af Lærer Michael Christian J. og Meta Christine Otzen. 2) 4. Maj 1887 i St. Johannes Kirke, Kbh., g. m. Thora Knudsen, f. 12 . Sept. 1856, + 8 . Nov. 1919 i Kbh., Vor Frue Sogn, D. af Proprietær, kgl. Landmaaler Thorvald K. og Juliane Adol- phine Hvalsøe. Svoger til O. V. Kayser (323) og M orbroder, til A. Kayser, (1696), E. Kayser (1893), J. A. Kayser (2873) og S. H. Kayser (3523). - Nekrolog: Ing. 1922 pag. 499 . 266. MUUS, Nicolaus Jacob Maria Joseph. F. 16. Aug. 1851 i W iirzburg, Bayern, S. af kgl- Uni versitets-Bibliotekar i W iirzburg Carl Augustin Høffding M. og Methea Christine (Christiane) Møller. 1870 Student, W iirsburg, 1871 cand. phil., Kbh., 5,67, 1871 Eksaminand, Jan. 1877 Kandidat I. 6,46 (80,8)- f 20. Febr. 1898 paa Fr.berg. Sommer 1870 flyttet til Danmark. 9. Dec. 1871 dansk Indfødsret. 1878—79 v. forsk, mindre Arb. i Kbh. samt foretog nogle Rejser til tekn. Ud dannelse. 1880—90 assist. Ing., først ved Kyst- sikringskommiss. for Jyllands Vestkyst, derefter v. Statens Vandbygningsvæsen: Kystsikringsarb. paa Jyllands Vestkyst (1880— 83), Unders, vedr. Ringkøbing Fjord (1884—85), Udvidelse af Es bjerg Havn (1886— 87), Udvidelse af Frederiks havns Havn (1888—90). 1890— 20. Febr. 1898 tekn. Medl- af den kgl. Havnekomite i Helsingør, til lige til Raadighed for Vandbygningsvæsenet. 17. Maj 1892 g. m. Karen Kirstine Hemmingsen.
267. MØLLER, CHRISTIAN Petersen. F. 7- Maj 1852 i Haderslev, S. af Qaardm. i Fredsted, Sønder jylland, Christian Petersen M. og Helene Kir stine. 1871 Eksaminand, Jan. 1877 Kandidat I. 7 , 1 » ( 88 ,s), f 13. Juli 1883 i Lyon. 1877— 80 Ing. v. Rødkær Teglvæ rk v. Esbjerg (Ringovnsbygn. m. m .). 1880—83 Ingeniør ved Jernbaneanlæg i Frankrig. 268. MØLLER, Holger Christian Valdemar. F. 20. Juni 1854 i Kbh., S. af Tøm rer og Form. paa Kbh.s Toldbod Jens Theodor M. og Johanne Marie Ny holm. 1871 Eksaminand, Jan. 1877 Kandidat I. 7,64 (95,s). Juli 1877—Maj 1879 assist. Ing. v. Bygnings- distr. Kbh.s Søforter under Kapt. Kolderup-Rosen- vinge. Juni 1879— Juni 1881 tekn. Assist. (Under bestyrer) v- Ivigtut Kryolithbrud, Grønland; fore tog i Juni 1880 sammen m. svensk G eolog N. O. Holst en Ekskursion over Indlandsisen i Bunden af Arsuk Fjord. 2 . Sept. 1881— 2. Sept. 1884 assist. Ing. v- Kbh.s Havnevæsen. 5. Sept. 1884 — 19. Juli 1885 Studierejse (Brobygn. og Vand- bygn.) i Nordamerika (et Fjerdingaar v. Havne arbejder i Plymouth), Storbritannien, Antwerpen og Hamburg med Understøtt. fra Det Reiersenske Fond, Classenske Fideikommis og Larssens Legat. 1. Aug. 1885— 28- Febr. 1914 Havnebygmester i Kbh. (1891—94 Frihavnsanl., 1900—03 Langebro, 1901— 04 Afspærrings- og Sluseanl. i Kalvebod strand. 1903 Islands Brygge, 1906— 08 Knippels bro). 1. Marts 1914— 31. Juli 1917 Havnedirektør v. Kbh.s Havn (Lov af 29. Apr. 1913). 1 . Aug- 1917— 1925 tekn. Borgmester i Kbh., Mag.s 4. Afd., og Form. i Bygningskommiss. 1917— Medl. af Sundhedskommiss. i Kbh. 1910— Næstform. for Skolekommiss. for Holsteinsgades Skole. 1904— Medl. af Best. og 1928— Næstform. for Foren, for Provinsbørns Ferieophold i Kbh. 1893— Censor i Vandbygningsfag v. Den polyt. Læreanstalt. Jan. 1889 modtog i Foren, m- henholdsvis Ing. A. P. Vedel (430) og Arkitekt, Prof. V. Dahlerup og m. V. M. Friderichsen (379) og Prof. V. Dah lerup to af de fem af Finansmin. udsatte næst højeste Præmier v. Skitsekonkurrencen ang. et Frihavnsanl. i Kbh. 1911 Medl. af et af Min. nedsat Udv. ang. A n vendelsen af færøisk Basalt. Aug. 1912 undersøgte sammen m. Arkt. Em. Jørgensen og Stenhuggerm. Const. Olsen paa Færøerne Muligheden af en Eksport-Stenindustri dersteds. Har skrevet forskeli. Afhandl, om tekn. Ar bejder, dansk-vestindiske Havneforhold, Bade væsenet i Kbh., Danmarks Vandveje, Brudstyk ker af Kbh.s Havns Historie m. m. i danske Tidsskrifter samt i Am. Soc. of C. E.s Trans action. 31. Marts 1896— 25. Marts 1902 og 24. Marts 1903— 1917 Borgerrepræsentant i Kbh. 1. Jan. 1898— 1925 Oversynskommissær i Kbh. 16. Juni 1897 Medl. af Kommiss. vedr. Havneanl. paa Jyl lands Vestkyst. 21. Juli 1902 Medl. af Kommiss. vedr. Øhavnsprincipets Anv. i Praksis. 5. Febr- 1912 Medl. af Kommiss. vedr. Forholdene v. Hvi de Sande og i det hele Afløbsforh. for Ringkøbing Fjord- 27. Apr. 1916 Medl. af et Udvalg til Fremme af Kultilførselen til kommunale Gas værker i Danmark under Verdenskrigen. 71
Made with FlippingBook